2022-10-291231
财联社10月28日讯(记者 李洁)龙湖集团(00960.HK)创始人吴亚军辞任董事会主席。
10月28日,龙湖集团发布董事会变更公告。公告显示,公司创始人吴亚军因年龄及身体的原因,辞任龙湖集团执行董事、董事会主席,董事会主席将由执行董事及首席执行官陈序平出任;此外,人力资源总经理沈鹰进入董事会,出任执行董事,董事会副主席邵明晓调任为非执行董事。
龙湖集团方面表示,吴亚军即日起获委任为本集团战略发展顾问,在战略发展及卓越运营方面继续为本集团提供指导意见。
虽然吴亚军辞任龙湖集团董事会主席,但其仍是龙湖集团的第一大股东。截至2022年6月30日,吴亚军家族信托持有龙湖集团逾25.9亿股股份,占总股本约42.61%。
对于陈序平而言,其升职速度较快,在接任龙湖集团CEO仅八个月后,便升任龙湖集团董事会主席。
公开信息显示,陈序平生于1982年,现年40岁,2008年清华大学土木工程专业毕业并取得硕士学位,同年以仕官生身份加入龙湖集团。历任工程经理、项目经理等职位,于2016年底出任成都公司总经理,2021年7月被任命为龙湖集团COO和地产航道总经理;2022年2月28日,陈序平正式从邵明晓手中接任了龙湖集团CEO一职。
在今年3月的龙湖集团业绩会上,吴亚军表示,陈序平是一个合适的CEO人选,相信他会用成绩来回应大家的期待。
在吴亚军看来,陈序平对业务的理解,对未来的构想比较完整和系统,慎言但是勤思,在工作中表现出很强的方向性以及结果导向,知识结构也比较全面,所以在员工当中树立了威信,也获得了公司其他高管的尊敬。
今年1-9月,龙湖集团累计实现销售额1455.6亿元。其中三季度龙湖集团实现销售额597.5亿元,同比实现正向增长。
与此同时,龙湖在9月末至今的一个月时间里,接连出手摘得10幅地块,在北京、上海、成都、合肥、西安等地均有斩获,也是北京等城市第三轮集中供地中唯一拿地的民营房企。
吴亚军留给陈序平一个健康稳定土储丰富的龙湖,而陈序平治下的龙湖集团会如何发展,还需时间检验。
以上信息与图片来源于网络
2022-11-291498
2022-10-251597
2022-08-311528
2022-07-261215
2022-05-24873
2021-07-031534
2021-07-021636
2021-07-011010
2021-06-301336
2021-06-291569
2021-06-281632
2021-06-261475
2021-06-251234
2021-06-241304
2021-05-203532
2021-05-202415
2021-05-112513
2020-12-073121
2020-09-183164
2020-09-152998
2020-09-043171
2020-08-074345
2020-07-013054
2020-04-018196
2019-09-045050
2019-08-263145
2019-07-199013
2019-05-317773
2019-04-242223
2019-04-242691
2019-04-242138
2019-04-242048
2019-04-242521